序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | BME INC. | 100% | 200.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张世亮
|
|
2 |
王仙丹
|
|
3 |
廖玉珠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
本吉贸易(深圳)有限公司东莞办事处
|
王仙丹 | 2002-12-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-27 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
黄大本
|
张世亮
|
2 | 2019-03-27 | 成员 |
黄大本
|
张世亮
|
3 | 2019-03-27 | 成员 |
黄大本(董事长)
|
张世亮(董事长)
|
4 | 2019-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事长:黄大本 [退出]
|
董事长:张世亮 [新增]
|
5 | 2019-03-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:黄大本;董事长:黄大本;
|
法定代表人:张世亮;董事长:张世亮;
|
6 | 2017-09-19 | 统一社会信用代码 |
|
*****5
|
7 | 2017-09-19 | 其他事项备案 |
|
*****5
|
8 | 2013-05-23 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2011-09-14 | 其他事项备案 |
308966
|
*****
|
10 | 2011-09-14 | 其他事项备案 |
2032-04-23
|
1900-01-01
|