序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李映光
|
胡昆
|
2 | 2021-11-09 | 指定联系人 |
张亚丽
|
杨龙
|
3 | 2021-11-09 | 隶属企业信息信息 |
顺丰速运有限公司
|
顺丰速运有限公司
|
4 | 2021-01-05 | 地址 |
深圳市光明新区公明街道长春路80号长春花园1栋124铺
|
深圳市光明区公明街道公明社区长春中路98号长春花园20栋109
|
5 | 2021-01-05 | 隶属企业信息信息 |
顺丰速运有限公司
|
顺丰速运有限公司
|
6 | 2019-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
7 | 2017-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:向洪权;
|
法定代表人:黄鹏;
|
8 | 2017-05-11 | 其他事项备案 |
|
*****X
|
9 | 2017-05-11 | 法定代表人(负责人) |
向洪权
|
黄鹏
|
10 | 2017-05-11 | 住所 |
深圳市宝安区公明镇长春路80号长春花园1栋124铺
|
深圳市光明新区公明街道长春路80号长春花园1栋124铺
|