序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王彬 | 60% | 4800.0万人民币 |
2 | 熊芳 | 40% | 3200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王彬
|
|
2 |
熊芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-07 | 成员 |
肖云宁(监事)
|
熊芳(监事)
|
2 | 2021-01-07 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王彬 4800.0(万元)60.00%朱海媚 3200.0(万元)40.00% [退出]
|
王彬 4800.0(万元)60.00%熊芳 3200.0(万元)40.00% [新增]
|
3 | 2021-01-07 | 一般经营项目 |
投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资、受托资产管理(不含保险、证券和银行业务)、市场营销策划,经济信息咨询(不含限制信息);计算机、手机的软件开****与销售;房地产开****(在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开****);货物及技术进出口 。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)
|
投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资、受托资产管理(不含保险、证券和银行业务)、市场营销策划,经济信息咨询(不含限制信息);计算机、手机的软件开****与销售;货物及技术进出口 。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)
|
4 | 2021-01-07 | 指定联系人 |
王彬
|
陈****军
|
5 | 2021-01-07 | 监事信息 |
肖云宁(监事) [退出]
|
熊芳(监事) [新增]
|
6 | 2021-01-07 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-08-17
|
2021-01-06
|
7 | 2020-08-18 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-07-09
|
2020-08-17
|
8 | 2020-08-18 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈****军 3200.0(万元)40.00% [退出]王彬 4800.0(万元)60.00%
|
王彬 4800.0(万元)60.00%朱海媚 3200.0(万元)40.00% [新增]
|
9 | 2020-07-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-08-01
|
2020-07-09
|
10 | 2020-07-10 | 升级换照 |
|
|