序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪晓涌 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪晓涌
|
|
2 |
庄俊凤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 成员 |
陈健生(总经理),陈健生(执行董事)
|
洪晓涌(执行董事),洪晓涌(总经理)
|
2 | 2021-08-23 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈健生
|
洪晓涌
|
3 | 2021-08-23 | 董事长或执行董事成员 |
陈健生(总经理), [退出]陈健生(执行董事) [退出]
|
洪晓涌(执行董事), [新增]洪晓涌(总经理) [新增]
|
4 | 2021-08-23 | 指定联系人 |
陈健生
|
洪晓涌
|
5 | 2021-08-23 | 总经理 |
陈健生(总经理), [退出]陈健生(执行董事) [退出]
|
洪晓涌(执行董事), [新增]洪晓涌(总经理) [新增]
|
6 | 2021-08-23 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-08-06
|
2021-08-20
|
7 | 2021-08-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
2021-08-06
|
8 | 2021-08-10 | 股权和公证书 |
|
|
9 | 2021-08-10 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈健生 1000.0(万元)100.00%
|
洪晓涌 1000.0(万元)100.00%
|
10 | 2021-08-10 | 升级换照 |
|
|