序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈传荣 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
聂仁仕
|
|
2 |
陈传荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-30 | 地址 |
深圳市龙岗区坂田街道吉华路580号
|
深圳市龙华区民治街道民泰社区澳门新村62栋澳门新村62-2
|
2 | 2020-03-30 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2020-03-25
|
3 | 2020-03-30 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2020-03-30 | 升级换照 |
|
|
5 | 2018-08-24 | 成员 |
陈传荣
|
聂仁仕
|
6 | 2018-08-24 | 成员 |
陈传荣(总经理),陈传荣(执行董事),聂仁仕(监事)
|
聂仁仕(执行董事),陈传荣(监事),聂仁仕(总经理)
|
7 | 2018-08-24 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈传荣
|
聂仁仕
|
8 | 2018-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:陈传荣 [退出]监事:聂仁仕 [退出]执行董事:陈传荣 [退出]
|
执行董事:聂仁仕 [新增]监事:陈传荣 [新增]总经理:聂仁仕 [新增]
|
9 | 2018-08-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
总经理:陈传荣;董事长:陈传荣;法定代表人:陈传荣;监事:聂仁仕;
|
董事长:聂仁仕;监事:陈传荣;总经理:聂仁仕;法定代表人:聂仁仕;
|
10 | 2018-08-24 | 监事信息 |
聂仁仕(监事) [退出]
|
陈传荣(监事) [新增]
|