序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦琴 | 98% | 49.0万人民币 |
2 | 杨秀芳 | 2% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦琴
|
|
2 |
庄志一
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-29 | 成员 |
庄丹(监事)
|
庄志一(监事)
|
2 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2019-08-21 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
庄丹 25.5(万元)51.00%秦琴 24.5(万元)49.00%
|
秦琴 49.0(万元)98.00%杨秀芳 1.0(万元)2.00%
|
4 | 2019-08-21 | 股东(投资人) |
秦琴 24.5(万元)49.00%庄丹 25.5(万元)51.00% [退出]
|
秦琴 49.0( + 100% )(万元)98.00%杨秀芳 1.0(万元)2.00% [新增]
|
5 | 2019-08-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
6 | 2019-08-21 | 章程备案 |
2014-02-26
|
2019-08-19
|
7 | 2016-12-13 | 统一社会信用代码 |
|
*****N
|
8 | 2016-12-13 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
9 | 2016-12-13 | 其他事项备案 |
|
*****N
|
10 | 2016-12-13 | 一照一码换照 |
|
|