序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天安中国酒店房地产投资有限公司 | 100% | 850.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄清海
|
|
2 |
李成伟
|
|
3 |
廖建新
|
|
4 |
杜灿生
|
|
5 |
邹志忠
|
|
6 |
萧亮华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 成员 |
|
萧亮华(监事)
|
2 | 2021-07-27 | 监事信息 |
|
萧亮华(监事)
|
3 | 2021-07-27 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
4 | 2020-11-03 | 成员 |
|
杜灿生(董事),李成伟(董事),廖建新(董事)
|
5 | 2020-11-03 | 其他董事信息 |
|
杜灿生(董事),李成伟(董事),廖建新(董事) [新增]
|
6 | 2020-03-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
7 | 2020-03-19 | 指定联系人 |
|
曾晓光
|
8 | 2020-03-19 | 升级换照 |
|
|
9 | 2020-03-19 | 地址 |
|
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1305
|
10 | 2018-08-03 | 成员 |
|
邹志忠(总经理)
|