序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱正玥 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 王金生 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱正玥
|
|
2 |
王金生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-03 | 成员 |
姜超(监事)
|
王金生(监事)
|
2 | 2020-07-03 | 监事信息 |
姜超(监事) [退出]
|
王金生(监事) [新增]
|
3 | 2020-07-03 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-06-30
|
2020-07-02
|
4 | 2020-07-01 | 成员 |
王金生
|
朱正玥
|
5 | 2020-07-01 | 成员 |
王金生(执行董事),王金生(总经理)
|
朱正玥(执行董事),朱正玥(总经理)
|
6 | 2020-07-01 | 总经理 |
王金生(执行董事), [退出]王金生(总经理) [退出]
|
朱正玥(执行董事), [新增]朱正玥(总经理) [新增]
|
7 | 2020-07-01 | 董事长或执行董事成员 |
王金生(执行董事), [退出]王金生(总经理) [退出]
|
朱正玥(执行董事), [新增]朱正玥(总经理) [新增]
|
8 | 2020-07-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-06-29
|
2020-06-30
|
9 | 2020-07-01 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
王金生 [退出]
|
朱正玥 [新增]
|
10 | 2020-06-30 | 成员 |
朱正玥(监事)
|
姜超(监事)
|