序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭爱山 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭爱山
|
|
2 |
肖惠珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-23 | 一般经营项目 |
电子产品、五金产品、安防器材、广告材料、初级农产品的销售;国内贸易;企业管理咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报)。
|
投资兴办实业;塑料产品、电子产品、五金产品、建筑材料、纺织品、日用百货的研****与销售;信息技术开****;计算机的技术开****、技术咨询;经济信息咨询、财务咨询、企业管理咨询;市场营销策划、会务策划;从事广告业务;国内货运代理;物流信息咨询;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。
|
2 | 2019-08-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙华新区民治街道民康路南侧蓝坤大厦404
|
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦三层3C2-G2
|
3 | 2019-08-23 | 章程备案 |
2019-08-01
|
2019-08-20
|
4 | 2019-08-23 |
电子产品、五金产品、安防器材、广告材料、初级农产品的销售;国内贸易;企业管理咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报)。
|
投资兴办实业;塑料产品、电子产品、五金产品、建筑材料、纺织品、日用百货的研****与销售;信息技术开****;计算机的技术开****、技术咨询;经济信息咨询、财务咨询、企业管理咨询;市场营销策划、会务策划;从事广告业务;国内货运代理;物流信息咨询;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。
|
|
5 | 2019-08-07 | 成员 |
方浩楠(执行董事),李镇鑫(监事),方浩楠(总经理)
|
郭爱山(总经理),肖惠珍(监事),郭爱山(执行董事)
|
6 | 2019-08-07 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
方浩楠 100.0(万元)100.00%
|
郭爱山 100.0(万元)100.00%
|
7 | 2019-08-07 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
方浩楠
|
郭爱山
|
8 | 2019-08-07 | 董事长或执行董事成员 |
方浩楠(执行董事) [退出]
|
郭爱山(执行董事) [新增]
|
9 | 2019-08-07 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:方浩楠,出资额:100,出资比例:100
|
名称:郭爱山,出资额:100,出资比例:100
|
10 | 2019-08-07 | 指定联系人 |
方浩楠(执行董事),李镇鑫(监事),方浩楠(总经理)
|
郭爱山(总经理),肖惠珍(监事),郭爱山(执行董事)
|