序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄开瑜 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 吕苗苗 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄开瑜
|
|
2 |
吕苗苗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 成员 |
潘威(执行董事),林伟乐(监事),潘威(总经理)
|
黄开瑜(执行董事),吕苗苗(监事),黄开瑜(总经理)
|
2 | 2020-12-22 | 章程或章程修正案通过日期 |
2016-11-16
|
2020-12-21
|
3 | 2020-12-22 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林伟乐 20.0(万元)20.00% [退出]潘威 80.0(万元)80.00% [退出]
|
黄开瑜 60.0(万元)60.00% [新增]吕苗苗 40.0(万元)40.00% [新增]
|
4 | 2020-12-22 | 指定联系人 |
null
|
黄开瑜
|
5 | 2020-12-22 | 总经理 |
潘威(执行董事), [退出]林伟乐(监事), [退出]潘威(总经理) [退出]
|
黄开瑜(执行董事), [新增]吕苗苗(监事), [新增]黄开瑜(总经理) [新增]
|
6 | 2020-12-22 | 董事长或执行董事成员 |
潘威(执行董事), [退出]林伟乐(监事), [退出]潘威(总经理) [退出]
|
黄开瑜(执行董事), [新增]吕苗苗(监事), [新增]黄开瑜(总经理) [新增]
|
7 | 2020-12-22 | 升级换照 |
*****E
|
*****E
|
8 | 2020-12-22 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
潘威 [退出]
|
黄开瑜 [新增]
|
9 | 2020-12-22 | 监事信息 |
潘威(执行董事), [退出]林伟乐(监事), [退出]潘威(总经理) [退出]
|
黄开瑜(执行董事), [新增]吕苗苗(监事), [新增]黄开瑜(总经理) [新增]
|
10 | 2016-11-22 | 成员 |
魏涛(执行董事),魏萍(监事),魏涛(总经理)
|
林伟乐(监事),潘威(执行董事),潘威(总经理)
|