序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李雪英 | 70% | 2.1万人民币 |
2 | 孙思文 | 30% | 0.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李淑华
|
|
2 |
李雪英
|
|
3 |
孙思文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2021-05-06 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
3 | 2021-05-06 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
|
|
4 | 2018-11-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
5 | 2018-11-14 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2018-01-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
8 | 2018-01-18 | 总经理 |
|
|
9 | 2017-05-24 | 其他事项备案 |
|
|
10 | 2017-05-24 | 一照一码换照 |
|
|