序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄务芝 | 34% | 17万人民币 |
2 | 陈晓 | 33% | 16.5万人民币 |
3 | 邹玉辉 | 33% | 16.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄务芝
|
|
2 |
陈晓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-15 | 统一社会信用代码 |
|
*****4
|
2 | 2019-01-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
深圳市龙岗区坂田街道禾塘光新村美禾大厦603
|
3 | 2019-01-15 | 章程备案 |
|
2019-01-11
|
4 | 2019-01-15 | 其他事项备案 |
|
*****4
|
5 | 2013-07-31 | 审批项目 |
|
《建设项目环境影响审查批复》
|
6 | 2013-07-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
深圳市龙岗区坂田街道禾塘光新村一巷15号首层
|
7 | 2013-07-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
投资兴办实业(具体项目另行申报)物业管理。^市场经营
|
8 | 2013-06-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
物业管理。^市场经营。
|
9 | 2013-06-24 | 审批项目 |
|
无
|