序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-16 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
冯刚
|
徐维明
|
2 | 2018-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:冯刚;
|
法定代表人:徐维明;
|
3 | 2016-05-11 | 统一社会信用代码 |
|
*****E
|
4 | 2016-05-11 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
5 | 2016-05-11 | 其他事项备案 |
|
*****E
|
6 | 2016-05-11 | 一照一码升级 |
|
|
7 | 2012-08-23 | 审批项目 |
|
深圳市经营性停车场许可证
|
8 | 2012-08-23 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自1996-08-28至2012-08-31
|
自1996-08-28至2043-04-01
|
9 | 2010-09-14 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自1996-08-28至2010-08-31
|
自1996-08-28至2012-08-31
|
10 | 2010-09-14 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
顾安娩
|
冯刚
|