序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖银娇 | 100% | 150.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖银娇
|
|
2 |
傅举芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-22 | 章程备案 |
2016-06-15
|
2017-03-21
|
2 | 2017-03-22 | 住所 |
珠海市横琴镇彩虹路2号10栋1001房-2单元
|
珠海市横琴新区宝华路6号105室-28041(集中办公区)
|
3 | 2016-06-24 | 法定代表人变更 |
3
|
1
|
4 | 2016-06-24 | 法定代表人变更 |
湖南省湘潭县石潭镇光荣村新塘组
|
江西省萍乡市
|
5 | 2016-06-24 | 股东变更 |
|
股东****生备案 [新增]
|
6 | 2016-06-24 | 高级管理人员备案 |
|
董事会成员****生备案 [新增]
|
7 | 2016-06-24 | 法定代表人变更 |
*****
|
*****
|
8 | 2016-06-24 | 高级管理人员备案 |
李豪,监事彭杰峰,执行董事,经理
|
傅举芬,监事肖银娇,执行董事,经理
|
9 | 2016-06-24 | 法定代表人变更 |
1
|
2
|
10 | 2016-06-24 | 法定代表人变更 |
*****6
|
*****2
|