序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡宏彬 | 90% | 7200.0万 |
2 | 姚桃 | 10% | 800万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟美华
|
|
2 |
刘少灵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
振业汽车服务有限公司潮阳和平分公司
|
钟金望 | 2016-05-23 |
2 |
振业汽车服务有限公司惠州分公司
|
郑兆亨 | 2016-04-19 |
3 |
振业汽车服务有限公司金平分公司
|
彭旭斌 | 2016-04-05 |
4 |
振业汽车服务有限公司潮阳分公司
|
钟金望 | 2014-08-25 |
5 |
振业汽车服务有限公司潮安分公司
|
钟金望 | 2010-12-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 住所变更 |
汕头市潮汕路月浦路段黄藤线B座
|
汕头市金平区潮汕路64号1号馆Y16A号
|
2 | 2021-06-11 | 业务范围变更 |
江铃宝威品牌汽车、江铃全顺品牌汽车销售;汽车零部件的销售;商用车及九座以上乘用车的销售;汽车信息咨询;汽车租赁;代办车管业务;文化传播活动的策划;设计、制作、****布、代理国内外各类广告;会议服务;展览展示服务;机动车维修;二手车经销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
江铃宝威品牌汽车、江铃全顺品牌汽车销售;汽车零部件的销售;商用车及九座以上乘用车的销售;汽车信息咨询;汽车租赁;代办车管业务;文化传播活动的策划;设计、制作、****布、代理国内外各类广告;会议服务;展览展示服务;二手车经销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-06-01 | 股东变更 |
姚桃;蔡宏彬;林宜龙 [退出]
|
姚桃;蔡宏彬
|
4 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案 |
刘少灵(监事)钟金望(经理) [退出]钟金望(执行董事) [退出]
|
钟美华(经理,执行董事) [新增]刘少灵(监事)
|
5 | 2021-05-28 | 法定代表人变更 |
钟金望
|
钟美华
|
6 | 2020-04-24 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
7 | 2020-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈少玉,监事 [退出]钟金望,执行董事钟金望,经理
|
刘少灵,监事 [新增]钟金望,执行董事钟金望,经理
|
8 | 2020-01-20 | 股东备案 |
陈少玉,监事; [退出]钟金望,执行董事;钟金望,经理
|
刘少灵,监事; [新增]钟金望,执行董事;钟金望,经理
|
9 | 2020-01-20 | 经营范围 |
江铃宝威品牌汽车、江铃全顺品牌汽车销售;汽车零部件的销售;商用车及九座以上乘用车的销售;汽车信息咨询;汽车租赁;代办车管业务;文化传播活动的策划;设计、制作、****布、代理国内外各类广告;会议服务;展览展示服务;机动车维修。
|
江铃宝威品牌汽车、江铃全顺品牌汽车销售;汽车零部件的销售;商用车及九座以上乘用车的销售;汽车信息咨询;汽车租赁;代办车管业务;文化传播活动的策划;设计、制作、****布、代理国内外各类广告;会议服务;展览展示服务;机动车维修;二手车经销。
|
10 | 2019-04-16 | 法人股东 |
|
股东****生变更
|