序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴威洪 | 85% | 85.0万人民币 |
2 | 邓降娟 | 15% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴威洪
|
|
2 |
邓降娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 清算组备案 |
章程
|
2022-03-24
|
2 | 2022-03-24 | 章程备案 |
章程
|
2022-03-24
|
3 | 2022-03-24 | 住所变更 |
广东省佛山市顺德区北滘镇设计城社区陈大滘工业区创业二路2号之102之三(住所申报)
|
广东省佛山市陈村镇弼教村广隆工业区兴业十六路7号之十八A区1号(住所申报)
|
4 | 2021-06-29 | 清算组备案 |
|
章程
|
5 | 2021-06-29 | 章程备案 |
|
章程
|
6 | 2021-06-29 | 住所变更 |
佛山市顺德区陈村镇绀现村二龙工业大道D区3号
|
广东省佛山市顺德区北滘镇设计城社区陈大滘工业区创业二路2号之102之三(住所申报)
|
7 | 2019-11-01 | 高级管理人员备案 |
戴威洪,经理邓海林,执行董事邓降娟,监事
|
戴威洪,执行董事,经理邓降娟,监事
|
8 | 2019-11-01 | 股东备案 |
戴威洪,经理;邓海林,执行董事; [退出]邓降娟,监事
|
戴威洪,执行董事,经理;邓降娟,监事
|
9 | 2019-11-01 | 法定代表人 |
邓海林
|
戴威洪
|
10 | 2017-09-21 | 高级管理人员备案 |
戴威洪,执行董事,经理邓降娟,监事
|
戴威洪,经理邓海林,执行董事邓降娟,监事
|