序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩景竹 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩景竹
|
|
2 |
孙照军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 住所变更 |
佛山市顺德区均安镇沙头社区居民委员会均益路194号世友工业城4座101号之三(住所申报)
|
广东省佛山市顺德区均安镇均安社区智安中路6号第一车间首层之一(住所申报)
|
2 | 2019-11-20 |
1 ,2015-10-15,2018-10-14,1,440681,1 ,100.00,6ba12fbe-0100-1000-e000-046ac0a85893
|
1 ,2015-10-15,2018-10-14,1,440681,1 ,300.00,6ba12fbe-0100-1000-e000-046ac0a85893
|
|
3 | 2019-11-20 | 住所变更 |
佛山市顺德区均安镇沙头社区居民委员会均益路194号世友工业城3座603号之一
|
佛山市顺德区均安镇沙头社区居民委员会均益路194号世友工业城4座101号之三(住所申报)
|
4 | 2017-06-02 |
|
董事会成员****生备案
|
|
5 | 2017-06-02 | 高级管理人员备案 |
韩景竹,监事张李朋,经理,执行董事
|
韩景竹,执行董事韩景竹,经理孙照军,监事
|
6 | 2017-06-02 | 法定代表人 |
张李朋
|
韩景竹
|
7 | 2016-12-13 | 经营范围 |
一般经营项目:研****、销售:电子元器件、电子装置;国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)。 许可经营项目:无。(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营)
|
研****、销售:电子元器件、电子装置;国内商业、物资供销业。
|
8 | 2016-12-13 | 住所/经营场所 |
佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会南源东路3号深业城8栋1818
|
佛山市顺德区均安镇沙头社区居民委员会均益路194号世友工业城3座603号之一
|
9 | 2016-09-02 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
10 | 2016-09-02 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|