序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 负责人 |
|
关宝平
|
2 | 2021-04-23 | 负责人变更 |
|
关宝平 [新增]
|
3 | 2021-02-04 | 负责人 |
|
李翅宁
|
4 | 2021-02-04 | 负责人变更 |
|
李翅宁 [新增]
|
5 | 2019-01-18 | 企业类型变更 |
|
2213
|
6 | 2019-01-18 | 企业类型 |
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
7 | 2018-08-15 | 负责人 |
|
吴伟文
|
8 | 2017-04-27 | 企业类型变更 |
|
2229
|
9 | 2017-04-27 | 企业类型 |
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
10 | 2017-04-27 | 负责人 |
|
梁国聪
|