序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江门市公用设施投资控股有限公司 | 100% | 151.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄国生
|
|
2 |
周德盛
|
|
3 |
沙定忠
|
|
4 |
卢颖卿
|
|
5 |
龙明
|
|
6 |
伍德平
|
|
7 |
区杰明
|
|
8 |
李小华
|
|
9 |
张健文
|
|
10 |
黄文斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 章程修正案备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
2 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案 |
李小华(监事)陈茁(监事) [退出]周德盛(副董事长,董事)黄国生(董事长,总经理)沙定忠(董事)伍德平(董事)卫星(董事) [退出]张兆成(监事,监事会主席) [退出]赵耘(监事) [退出]黄文斌(监事)
|
张健文(监事) [新增]李小华(监事会主席,监事)周德盛(董事,副董事长)黄国生(董事,总经理,董事长)沙定忠(职工董事)区杰明(董事) [新增]伍德平(董事)黄文斌(职工监事)龙明(董事) [新增]卢颖卿(董事) [新增]
|
3 | 2021-08-17 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
章程
|
章程修正案
|
4 | 2021-08-17 | 股东变更 |
江门市公用设施投资控股有限公司
|
江门市公用设施投资控股有限公司
|
5 | 2021-08-17 | 章程修正案备案 |
章程
|
章程修正案
|
6 | 2021-08-17 | 住所变更 |
江门市胜利路140号首、二层
|
江门市蓬江区宏达路41号5栋701室
|
7 | 2016-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何永超,董事 [退出]黄国生,董事长,总经理黄文斌,监事李小华,监事沙定忠,董事苏惠贞,监事 [退出]伍德平,董事张兆成,监事长,监事赵耘,监事周德盛,副董事长,董事
|
陈茁,监事 [新增]黄国生,董事长,总经理黄文斌,监事李小华,监事沙定忠,董事卫星,董事 [新增]伍德平,董事张兆成,监事长,监事赵耘,监事周德盛,副董事长,董事
|
8 | 2016-03-15 | 股东备案 |
何永超,董事; [退出]黄国生,董事长,总经理;黄文斌,监事;李小华,监事;沙定忠,董事;苏惠贞,监事; [退出]伍德平,董事;张兆成,监事长,监事;赵耘,监事;周德盛,副董事长,董事
|
陈茁,监事; [新增]黄国生,董事长,总经理;黄文斌,监事;李小华,监事;沙定忠,董事;卫星,董事; [新增]伍德平,董事;张兆成,监事长,监事;赵耘,监事;周德盛,副董事长,董事
|
9 | 2016-03-15 | 章程备案 |
新章程
|
章程
|
10 | 2014-10-14 | 注册资本(金)变更 |
101.000000
|
151.000000( + 49.50495% )
|