序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱炯 | 36.59735% | 1452万人民币 |
2 | 茂名大成万博信息咨询服务中心(有限合伙) | 23.12539% | 917.5万人民币 |
3 | 谭权才 | 9.57782% | 380万人民币 |
4 | 蓝奇勇 | 9.57782% | 380万人民币 |
5 | 庞剑 | 9.57782% | 380万人民币 |
6 | 李杨 | 5.74669% | 228万人民币 |
7 | 于风兰 | 3.78072% | 150万人民币 |
8 | 张白琳 | 2.01638% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱炯
|
|
2 |
蓝奇勇
|
|
3 |
李杨
|
|
4 |
庞剑
|
|
5 |
谭权才
|
|
6 |
张白琳
|
|
7 |
于凤兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-04 | 注册资本(万元) |
|
3967.500000
|
2 | 2020-11-04 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
3 | 2020-11-04 | 章程备案 |
|
章程
|
4 | 2020-11-04 | 注册资本(金)变更 |
|
3967.500000( + 30.08197% )
|
5 | 2020-04-27 | 股东备案 |
|
蓝奇勇,董事;李杨,董事; [新增]庞剑,董事;邱炯,董事长,总经理;谭权才,董事;于凤兰,监事; [新增]张白琳,监事 [新增]
|
6 | 2020-04-27 | 章程备案 |
|
章程
|
7 | 2020-04-27 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
8 | 2017-09-05 | 章程备案 |
|
章程
|
9 | 2017-09-05 | 法人股东 |
|
股东****生变更
|
10 | 2015-11-27 | 注册资本(万元) |
|
3050.0000( + 1.66667% )
|