序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王亚丹 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王鲲利
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
惠州悦来康健康管理有限公司惠城下角分公司
|
赵晶 | 2021-06-30 |
2 |
惠州悦来康健康管理有限公司惠城双子星分公司
|
王亚丹 | 2020-11-18 |
3 |
惠州悦来康健康管理有限公司惠城华贸分公司
|
王亚丹 | 2020-08-04 |
4 |
惠州悦来康健康管理有限公司上海高科东路分公司
|
王彬 | 2020-07-30 |
5 |
惠州悦来康健康管理有限公司惠州上排分公司
|
王亚芳 | 2019-11-27 |
6 |
惠州悦来康健康管理有限公司上海长宁路分公司
|
王彬 | 2019-08-23 |
7 |
惠州悦来康健康管理有限公司惠阳分公司
|
李红丹 | 2019-07-18 |
8 |
惠州悦来康健康管理有限公司花边岭分公司
|
王亚丹 | 2018-04-23 |
9 |
惠州悦来康健康管理有限公司下埔分公司
|
钟德刚 | 2017-07-18 |
10 |
惠州悦来康健康管理有限公司麦地分公司
|
王义 | 2017-06-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 法定代表人变更 |
王义
|
王亚丹
|
2 | 2021-12-31 | 股东变更 |
王义 [退出]
|
王亚丹 [新增]
|
3 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案 |
王义(执行董事,经理) [退出]陈兴方(监事) [退出]
|
王鲲利(监事) [新增]王亚丹(执行董事,经理) [新增]
|
4 | 2021-12-31 | 工商登记联络员备案 |
王义
|
王亚丹
|
5 | 2018-08-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王亚丹
|
王义
|
6 | 2018-08-02 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
7 | 2018-08-02 | 经营范围 |
美容服务,健康管理,销售:化妆品。
|
美容服务,健康管理,沐足服务,销售:化妆品。
|
8 | 2018-08-02 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
9 | 2018-08-02 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2018-08-02 | 法定代表人 |
王亚丹
|
王义
|