序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 骏马企业有限公司(ZAMA CORPORATION LIMITED) | 100% | 4450.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨焱
|
|
2 |
Martin Schwarz
|
|
3 |
INGRID MARIA JÄGERING GEB. BECKER
|
|
4 |
JAN GRIGOR SCHUBERT
|
|
5 |
Anke Erika Kleinschmit
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
骏马精密工业(惠州)有限公司深圳分公司
|
杨焱 | 2016-08-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案 |
KARL-DIETER ANGLER(董事) [退出]ANKE ERIKA KLEINSCHMIT(监事)JAN GRIGOR SCHUBERT(董事)杨焱(总经理)MARTIN SCHWARZ(董事长)
|
INGRID MARIA JGERING GEB. BECKER(董事) [新增]ANKE ERIKA KLEINSCHMIT(监事)JAN GRIGOR SCHUBERT(董事)杨焱(总经理)MARTIN SCHWARZ(董事长)
|
2 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案 |
DR.KANDZIORA BERTRAM ANDREAS(董事长) [退出]KARL-DIETER ANGLER(董事)ANKE ERIKA KLEINSCHMIT(监事)JAN GRIGOR SCHUBERT(董事)杨焱(总经理)
|
KARL-DIETER ANGLER(董事)ANKE ERIKA KLEINSCHMIT(监事)JAN GRIGOR SCHUBERT(董事)杨焱(总经理)MARTIN SCHWARZ(董事长) [新增]
|
3 | 2018-12-29 | 股东备案 |
杨焱,总经理;DR.KANDZIORA BERTRAM ANDREAS,董事长;JAN GRIGOR SCHUBERT,董事;KARL-DIETER ANGLER,董事;WOLFGANG SIEGFRIED ZAHN,监事 [退出]
|
杨焱,总经理;ANKE ERIKA KLEINSCHMIT,监事; [新增]DR.KANDZIORA BERTRAM ANDREAS,董事长;JAN GRIGOR SCHUBERT,董事;KARL-DIETER ANGLER,董事
|
4 | 2018-12-29 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
5 | 2018-12-29 | 注册资本(金)变更 |
2500.000000
|
4450.000000( + 78% )
|
6 | 2018-08-17 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
杨静 [退出]
|
阳云 [新增]
|
7 | 2018-08-17 | 法定代表人 |
JAN GRIGOR SCHUBERT
|
杨焱
|
8 | 2018-01-26 | 注册资本(金)变更 |
1700.000000
|
2500.000000( + 47.05882% )
|
9 | 2018-01-26 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
10 | 2018-01-26 | 投资总额(万元) |
5000.0000
|
7500.0000( + 50% )
|