序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海南伶丁洋控股集团有限公司 | 89% | 890万人民币 |
2 | 刘畅 | 6% | 60万人民币 |
3 | 刘玉龙 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李方旭
|
|
2 |
丁杨
|
|
3 |
刘畅
|
|
4 |
柴森
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
柴森
|
李方旭
|
2 | 2022-04-13 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-04-13 | 联络员备案 |
柴森
|
李方旭
|
4 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柴森(执行董事), [退出]丁杨(总经理),刘畅(监事)
|
刘畅(监事),李方旭(总经理), [新增]丁杨(执行董事)
|
5 | 2021-12-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海南省三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆106-575(三亚市天涯区南边海路352号)
|
海南省三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆106-575(三亚市吉阳区榆海路2号南中国酒店内(6008一号别墅))
|
6 | 2021-12-31 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2021-11-05 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2021-11-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丁杨(出资额:890万元,出资比例:89.0000%), [退出]刘畅(出资额:60万元,出资比例:6.0000%),刘玉龙(出资额:50万元,出资比例:5.0000%)
|
海南伶丁洋旅游开****有限公司:89%; [新增]刘畅:6( - 90% )%;刘玉龙:5( - 90% )%;
|
9 | 2021-10-12 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2021-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柴森(执行董事),孙志远(总经理), [退出]刘畅(监事)
|
柴森(执行董事),丁杨(总经理), [新增]刘畅(监事)
|