序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海南省三沙市政府行政办公楼—3号(实际经营场所:海南省海口市海府路34号)
|
海南省三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆106-529(海南省海口市海瑞后路23号)
|
2 | 2019-05-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
武钰
|
王敬春
|
3 | 2017-05-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
潘轶峰
|
武钰
|
4 | 2014-10-30 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
投资各类电力项目,经营管理全省电网的供用电业务,经营所属****电厂,建设各类电力工程,电力工程设计及建设施工,电力工程咨询。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
投资各类电力项目,经营管理全省电网的供用电业务,经营所属****电厂,建设各类电力工程,电力工程设计及建设施工,电力工程咨询。
|
5 | 2014-10-30 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
海南电网公司三沙供电局
|
海南电网有限责任公司三沙供电局
|
6 | 2014-10-30 | 市场主体类型变更变更 |
内资非法人企业、非公司私营企业及内资非公司企业分支机构
|
有限责任公司分公司
|