序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东上乘投资有限公司 | 80% | 80万 |
2 | 何国洪 | 10% | 10.0万 |
3 | 黄根辉 | 10% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄根辉
|
|
2 |
李建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-05-17 | 章程备案 |
章程
|
2013-05-15章程
|
2 | 2013-05-17 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
3 | 2013-02-22 | 法定代表人变更 |
江国兴
|
黄根辉
|
4 | 2013-02-22 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
5 | 2013-02-22 | 章程备案 |
2012-02-09章程
|
章程
|
6 | 2013-02-22 | 股东备案 |
江国兴,执行董事,经理; [退出]李建国,监事
|
黄根辉,执行董事,经理; [新增]李建国,监事
|
7 | 2012-02-28 | 章程备案 |
2010-04-06
|
2012-02-09章程
|
8 | 2012-02-28 | 住所变更 |
清远市新城北江三路华光商厦104号
|
清新县太和镇飞水开****区回澜街123号二层
|
9 | 2010-05-25 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
10 | 2010-04-08 | 章程备案 |
|
2010-04-06
|