序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 日盛投资企业有限公司 | 100% | 1665.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王惠民
|
|
2 |
陈秀珍
|
|
3 |
邓嘉文
|
|
4 |
张裕昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓国忠,监事 [退出]王维泗,董事长 [退出]姚百舟,董事 [退出]姚百舟,总经理 [退出]张清意,董事 [退出]
|
陈秀珍,董事 [新增]邓嘉文,董事 [新增]王惠民,董事长 [新增]王惠民,总经理 [新增]张裕昌,监事 [新增]
|
2 | 2016-07-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王维泗
|
王惠民
|
3 | 2016-07-25 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
4 | 2016-07-25 | 股东备案 |
邓国忠,监事; [退出]王维泗,董事长; [退出]姚百舟,董事; [退出]姚百舟,总经理; [退出]张清意,董事 [退出]
|
陈秀珍,董事; [新增]邓嘉文,董事; [新增]王惠民,董事长; [新增]王惠民,总经理; [新增]张裕昌,监事 [新增]
|
5 | 2016-07-25 | 法定代表人 |
王维泗
|
王惠民
|
6 | 2013-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓国华,董事 [退出]邓国忠,监事王维泗,董事长姚百舟,董事姚百舟,总经理
|
邓国忠,监事王维泗,董事长姚百舟,董事姚百舟,总经理张清意,董事 [新增]
|
7 | 2013-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓国华,董事邓国忠,董事长黄功龙,董事 [退出]王维泗,董事姚百舟,监事
|
邓国华,董事邓国忠,监事王维泗,董事长姚百舟,董事姚百舟,总经理
|
8 | 2013-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邓国忠
|
王维泗
|
9 | 2013-05-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东****生变更
|
10 | 2012-12-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东****生变更
|