序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈敬峰 | 69% | 351.9万人民币 |
2 | 郑吐英 | 31% | 158.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈敬峰
|
|
2 |
郑吐英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-09 | 企业类型变更 |
1151
|
1130
|
2 | 2019-08-09 | 股东备案 |
陈敬峰,执行董事,经理;陈沛成,监事 [退出]
|
陈敬峰,经理;陈敬峰,执行董事;郑吐英,监事 [新增]
|
3 | 2019-08-09 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
4 | 2019-08-09 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
5 | 2019-08-09 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2017-03-02 | 注册资本(金)变更 |
10.000000
|
510.000000( + 5000% )
|
7 | 2017-03-02 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
8 | 2016-12-07 | 法定代表人 |
|
股东
|
9 | 2016-12-07 | 章程备案 |
新章程备案:2014-01-15
|
章程
|
10 | 2016-12-07 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|