序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭冬文 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭冬文
|
|
2 |
张元新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 住所变更 |
广东省东莞市塘厦镇蛟坪路18号1栋503室
|
广东省东莞市塘厦镇龙背岭春风路20号2栋302室
|
2 | 2022-06-17 | 章程备案 |
|
章程
|
3 | 2022-06-17 | 高级管理人员备案 |
彭冬文(执行董事,经理)陈伟(监事) [退出]
|
彭冬文(经理,执行董事)张元新(监事) [新增]
|
4 | 2022-05-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2022-05-16 | 股东变更 |
彭冬文;刘勇 [退出]
|
彭冬文
|
6 | 2022-05-16 | 出资额变更 |
彭冬文 20.000000万;刘勇 80.000000万
|
彭冬文 100.000000万
|
7 | 2022-05-16 | 章程备案 |
|
章程
|
8 | 2021-07-20 | 法定代表人变更 |
石磊
|
彭冬文
|
9 | 2021-07-20 | 高级管理人员备案 |
彭冬文(监事)石磊(执行董事,经理) [退出]
|
彭冬文(经理,执行董事)陈伟(监事) [新增]
|
10 | 2021-06-11 | 清算组备案 |
|
章程
|