序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐奇伟 | 100% | 150.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐奇伟
|
|
2 |
易明红
|
|
3 |
黄立群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 章程备案 |
|
章程
|
2 | 2022-07-05 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
|
长期
|
3 | 2022-07-05 | 住所变更 |
|
中山市坦洲镇南洲路3号厂房B栋1楼B区之一
|
4 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案 |
|
谭香花(监事) [新增]徐奇伟(董事长,董事)黄立群(董事)易明红(董事,副董事长)
|
5 | 2022-07-05 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
|
授权人:徐奇伟, [新增]被授权人:易明红 [新增]
|
6 | 2015-05-20 | 注册资本(金)变更 |
|
150.000000( + 50% )
|
7 | 2015-05-20 | 经营期限 |
|
2025-06-06
|
8 | 2015-05-20 | 注册资本(万元) |
|
150.000000( + 50% )
|
9 | 2015-05-20 | 投资总额(万元) |
|
150.0000( + 50% )
|
10 | 2010-05-28 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|