序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李剑平 | 80% | 40万 |
2 | 丁从理 | 20% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁从理
|
|
2 |
龚雪琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 住所变更 |
中山市东区长江北路白沙湾工业区2号厂房
|
中山市五桂山城桂路长命水大街44号威斯达工业园区C栋厂房靠标准厂房西头16卡
|
2 | 2022-04-14 | 章程备案 |
|
章程
|
3 | 2016-12-08 | 法定代表人 |
李剑平
|
丁从理
|
4 | 2013-09-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-09-30
|
|
5 | 2010-11-09 | 股东备案 |
丁从理,其他;丁从理,其他;李剑平,其他;林艳霞,其他 [退出]
|
丁从理,监事;李剑平,执行董事,经理
|
6 | 2010-11-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009-09-19
|
2013-09-30
|
7 | 2010-11-09 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|