序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程韵洁 | 70% | 700万人民币 |
2 | 吴浩 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程韵洁
|
|
2 |
郭文强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程韵洁范朝峰 [退出]程韵洁
|
程韵洁程韵洁郭文强 [新增]
|
2 | 2015-11-18 | 联络员备案 |
无
|
莫倩文;
|
3 | 2015-11-18 | 联络员备案 |
???
|
莫倩文;
|
4 | 2015-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴浩 [退出]吴浩 [退出]范朝峰
|
程韵洁 [新增]范朝峰程韵洁 [新增]
|
5 | 2015-11-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴浩
|
程韵洁
|
6 | 2015-03-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
程韵洁
|
吴浩
|
7 | 2015-03-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
程韵洁;
|
程韵洁;吴浩; [新增]
|
8 | 2015-03-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2015-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范朝峰程韵洁 [退出]
|
吴浩 [新增]吴浩 [新增]范朝峰
|
10 | 2014-12-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
对环保业、医疗业、生物科技的投资;市政公用工程施工总承包,环保工程专业承包,机电设备安装工程的设计与施工(以上项目凭资质证经营);节能减排、节能改造、新能源、环保技术的研究开****及技术推广;房地产开****与经营(凭资质证经营);建筑材料(除危险化学品及木材)、环保设备(除国家专控产品)、工程机械设备、初级农产品的销售。
|
对环保业、医疗业、生物科技的投资;市政公用工程施工总承包,环保工程专业承包,机电设备安装工程专业承包(以上项目凭资质证经营);节能减排、节能改造、新能源、环保技术的研究开****及技术推广;房地产开****与经营(凭资质证经营);建筑材料(除危险化学品及木材)、环保设备(除国家专控产品)、工程机械设备、初级农产品的销售。
|