序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-30 | 其他事项备案 |
广西平桂飞碟股份有限公司
|
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司
|
2 | 2021-03-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋甫
|
唐冬军
|
3 | 2021-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋甫 [退出]
|
唐冬军 [新增]
|
4 | 2020-09-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-09-08
|
2034-10-07
|
5 | 2020-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘宗勇 [退出]
|
宋甫 [新增]
|
6 | 2020-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘宗勇
|
宋甫
|
7 | 2017-06-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄牧
|
刘宗勇
|
8 | 2017-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
刘宗勇 [新增]
|
9 | 2013-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李泽宗
|
黄牧
|
10 | 2011-11-01 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
广西平桂飞碟股份有限公司西湾电厂上皇电站
|
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司西湾电厂上皇电站
|