序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国宝安集团股份有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文星
|
|
2 |
蔡居强
|
|
3 |
曾莉莎
|
|
4 |
陈长鸾
|
|
5 |
丁中原
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国宝安集团股份有限公司:97%;恒丰国际投资有限公司:3%; [退出]
|
中国宝安集团股份有限公司:100%;
|
2 | 2020-12-08 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁中原周非 [退出]庄梁清 [退出]张文星蔡居强张文星
|
丁中原陈长鸾 [新增]张文星蔡居强张文星曾莉莎 [新增]
|
4 | 2018-01-05 | 其他事项备案变更 |
无
|
001,002,003,004,005,006,
|
5 | 2018-01-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
周非
|
张文星
|
6 | 2016-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
丁中原,监事张文星,董事梁庆恩,董事 [退出]蔡居强,董事张文星,经理李大刚,董事长 [退出]
|
丁中原,监事张文星,经理张文星,董事蔡居强,董事周非,董事长 [新增]庄梁清,副总经理 [新增]
|
7 | 2016-04-11 | 联络员备案变更 |
无
|
谢涛
|
8 | 2016-04-11 | 其他事项备案变更 |
李大刚
|
周非
|
9 | 2015-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
蔡居强,董事丁中原,监事梁庆恩,董事张文星,董事长张文星,经理
|
蔡居强,董事丁中原,监事李大刚,董事长 [新增]梁庆恩,董事张文星,董事张文星,经理
|
10 | 2015-03-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张文星
|
李大刚
|