序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王照平 | 90.90909% | 100.0万人民币 |
2 | 李霞 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李霞
|
|
2 |
刘爱梅
|
|
3 |
吴娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王照平
|
李霞
|
2 | 2022-07-08 | 联络员备案 |
王照平
|
李霞
|
3 | 2022-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王照平(执行董事兼总经理), [退出]刘爱梅(监事)
|
刘爱梅(监事),李霞(执行董事兼总经理) [新增]
|
4 | 2022-07-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王照平(出资额:100万元,出资比例:100.0000%)
|
王照平:90( - 10% )%;李霞:10%; [新增]
|
5 | 2022-07-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2022-07-08 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2021-11-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海南省海口市龙华区椰海大道361号林安国际商贸城23栋131-132号铺面301-401室
|
海南省海口市龙华区金盘建设三横路4号琼顺大厦508室
|
8 | 2021-11-09 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2021-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王照平(执行董事兼总经理),王宇祥(监事) [退出]
|
王照平(执行董事兼总经理),刘爱梅(监事) [新增]
|
10 | 2021-06-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李霞
|
王照平
|