序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤灯华 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 汤大贵 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤灯华
|
|
2 |
汤大贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-05-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
旅游项目开****,农业项目开****,金属材料及制品、钢材、装饰材料、建材、木制品、陶瓷制品、玻璃制品、管道及配件销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
农业项目开****,金属材料及制品、钢材、装饰材料、建材、木制品、陶瓷制品、玻璃制品、管道及配件销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
2 | 2011-11-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
旅游项目开****,农业项目开****,金属材料及制品、钢材、装饰材料、建材、木材、陶瓷制品、玻璃制品、管道及配件销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
旅游项目开****,农业项目开****,金属材料及制品、钢材、装饰材料、建材、木制品、陶瓷制品、玻璃制品、管道及配件销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
3 | 2011-03-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汤灯春
|
汤灯华
|
4 | 2011-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤灯春,执行董事,经理 [退出]汤灯华,监事
|
汤大贵,监事 [新增]汤灯华,执行董事,经理
|
5 | 2010-03-03 | 实收资本变更 |
0.0000
|
1000.0000
|