序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅晓梅
|
|
2 |
郑觉迪
|
|
3 |
文登
|
|
4 |
卓文杰
|
|
5 |
蔡广明
|
|
6 |
徐秀海
|
|
7 |
陈梨
|
|
8 |
李善满
|
|
9 |
麦宜丹
|
|
10 |
陈泰珊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陈岳(董事),陈泰珊(监事),梅杰(监事),徐秀海(监事),傅晓梅(董事兼总经理),麦宜丹(监事),李善满(监事),卓文杰(董事),郑觉迪(董事长),韦迪旭(董事) [退出]
|
蔡广明(董事),陈泰珊(监事),陈梨(监事),徐秀海(监事),傅晓梅(董事兼总经理),麦宜丹(监事),李善满(监事),卓文杰(董事),郑觉迪(董事长),文登(董事) [新增]
|
2 | 2022-07-25 | 联络员备案变更 |
崔静
|
陈梨
|
3 | 2021-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈岳(董事),陈泰珊(监事),梅杰(监事),徐秀海(监事),傅晓梅(董事兼总经理),麦宜丹(监事),李善满(监事),卓文杰(董事),郑觉迪(董事长),韦卓尔(董事) [退出]
|
陈岳(董事),陈泰珊(监事),梅杰(监事),徐秀海(监事),傅晓梅(董事兼总经理),麦宜丹(监事),李善满(监事),卓文杰(董事),郑觉迪(董事长),韦迪旭(董事) [新增]
|
4 | 2021-04-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐玲
|
傅晓梅
|
5 | 2021-04-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈岳(董事),韦卓尔(董事),陈泰珊(监事),梅杰(监事),傅晓梅(董事),徐秀海(监事),徐玲(董事长兼总经理), [退出]赵力明(董事), [退出]麦宜丹(监事),李善满(监事)
|
陈岳(董事),陈泰珊(监事),梅杰(监事),徐秀海(监事),傅晓梅(董事兼总经理),麦宜丹(监事),李善满(监事),卓文杰(董事), [新增]郑觉迪(董事长), [新增]韦卓尔(董事)
|
7 | 2021-04-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
海南祥源旅游****展有限公司(出资额:4163万元,出资比例:50.9984%), [退出]三亚新海湾投资有限公司(出资额:2000万元,出资比例:24.5008%),三亚港务局(出资额:2000万元,出资比例:24.5008%)
|
三亚新海湾投资有限公司:24.5008( - 98.77496% )%;三亚港务集团有限公司:24.5008%; [名称变更]三亚祥源旅游****展有限公司:50.9984%; [新增]
|
8 | 2019-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陈岳韦卓尔陈泰珊梅杰傅晓梅徐秀海徐玲赵力明麦宜丹徐海龙 [退出]
|
陈岳韦卓尔陈泰珊梅杰傅晓梅徐秀海徐玲赵力明麦宜丹李善满 [新增]
|
9 | 2019-01-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
祥源控股集团有限责任公司:50.9984%; [退出]三亚新海湾投资有限公司:24.5008%;三亚港务局:24.5008%;
|
三亚新海湾投资有限公司:24.5008%;三亚港务局:24.5008%;海南祥源旅游****展有限公司:50.9984%; [新增]
|
10 | 2019-01-28 | 其他事项备案变更 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,经营旅馆备案登记
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,经营旅馆备案登记
|