序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄世玮
|
符策龙
|
2 | 2021-11-09 | 联络员备案 |
孙楠
|
李瑾怡
|
3 | 2020-11-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨平
|
黄世玮
|
4 | 2019-06-12 | 其他事项备案变更 |
62228973
|
0898-62552364
|
5 | 2019-06-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杨勇武
|
杨平
|
6 | 2016-07-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
万宁市兴隆农场
|
海南省万宁市兴隆旅游开****区兴礼路万宁心悦建院花苑1幢首层14-20号
|
7 | 2016-07-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张昌雄
|
杨勇武
|