序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海南白沙农场集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周怀胜
|
|
2 |
农腾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
周怀胜(执行董事兼总经理),何宝生(监事) [退出]
|
农腾(监事),周怀胜(执行董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2022-07-12 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
3 | 2022-07-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
白沙黎族自治县白沙农场(出资额:1000万元,出资比例:100.0000%) [退出]
|
海南白沙农场集团有限公司:100%; [新增]
|
4 | 2017-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
蔡俊斌何秋香 [退出]林方瑞 [退出]
|
蔡俊斌周怀胜 [新增]何宝生 [新增]
|
5 | 2017-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
何秋香
|
周怀胜
|
6 | 2014-03-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
姓名:海南省国营白沙农场,出资额:*%出资比例:*%; [退出]
|
姓名:白沙黎族自治县白沙农场,出资额:*%出资比例:*%; [新增]
|
7 | 2014-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
何秋香,执行董事,总经理赵福奇,监事 [退出]
|
蔡俊斌,秘书 [新增]何秋香,执行董事,总经理林方瑞,监事 [新增]
|
8 | 2014-03-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
房地产开****经营;体育休闲项目、旅游景点的投资开****;农业种植及农产品销售;畜牧饲养及销售;小水电投资开****。(以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营)
|
房地产开****经营;体育休闲项目、旅游景点的投资开****;农贸市场开办及市场摊位出租;农业种植及农产品销售;畜牧饲养及销售;水费收缴;小水电投资开****。
|
9 | 2013-06-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****经营;体育休闲项目、旅游景点的投资开****;农业种植及农产品销售;畜牧饲养及销售;小水电建设与电力供应。(以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营)
|
房地产开****经营;体育休闲项目、旅游景点的投资开****;农业种植及农产品销售;畜牧饲养及销售;小水电投资开****。(以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营)
|
10 | 2012-05-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名:海南省农垦总公司,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]姓名:海南省国营白沙农场,出资额:*%出资比例:*%;
|
姓名:海南省国营白沙农场,出资额:*%出资比例:*%;
|