序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京世知同人投资有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘长海
|
|
2 |
赵亚军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南世知旅游有限公司海口分公司
|
田燕川 | 2007-09-19 |
2 |
海南世知旅游有限公司陵水海棠湾世知度假酒店
|
崔新民 | 2005-01-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘长海,监事刘艳平,执行董事兼经理 [退出]
|
刘长海,执行董事兼经理赵亚军,监事 [新增]
|
2 | 2016-04-05 | 其他事项备案变更 |
苏张瑾
|
刘长海
|
3 | 2016-03-29 | 其他事项备案变更 |
苏张瑾
|
刘长海
|
4 | 2015-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘艳平
|
苏张瑾
|
5 | 2010-04-19 | 其他事项备案 |
1152
|
1140
|
6 | 2010-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金雨云,董事 [退出]刘长海,董事刘江华,董事,监事 [退出]刘艳平,董事长马立新,董事 [退出]彭桂英,董事 [退出]田荣祥,监事 [退出]张永江,监事 [退出]朱福利,董事 [退出]朱淑芹,监事 [退出]
|
刘长海,监事刘艳平,执行董事,经理
|
7 | 2009-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵亚军
|
刘艳平
|
8 | 2009-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金雨云,董事刘长海,董事刘江华,董事,监事马立新,董事彭桂英,董事田荣祥,监事张永江,监事赵亚军,董事长 [退出]朱福利,董事朱淑芹,监事
|
金雨云,董事刘长海,董事刘江华,董事,监事刘艳平,董事长 [新增]马立新,董事彭桂英,董事田荣祥,监事张永江,监事朱福利,董事朱淑芹,监事
|
9 | 2009-04-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2008-07-07
|
2018-07-07
|
10 | 2007-08-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产、旅游业、宾馆酒家、商贸、桑拿按摩、旅游组团、餐饮、娱乐、中介服务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
房地产、宾馆酒家、餐饮、旅游业、商贸、桑拿按摩、旅游组团、娱乐、中介服务,房屋租赁。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|