序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-03 | 其他事项备案变更 |
001,002,003,004,005,006,
|
001,002,003,004,005,006,012,
|
2 | 2018-05-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
罗建军
|
黄琼莲
|
3 | 2018-03-08 | 其他事项备案变更 |
无
|
001,002,003,004,005,006,
|
4 | 2018-03-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-04-18
|
无
|
5 | 2017-03-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
黄峰
|
罗建军
|
6 | 2016-06-24 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
潜水培训,潜水技术,潜水旅游服务,水上娱乐项目(大东海附近海域旅游客运(按海洋局规定的海域经营)),潜水器材、体育器材、体育服装、旅游纪念品、食品、百货销售,餐饮业(小吃)。
|
潜水培训,潜水技术,潜水旅游服务,水上娱乐项目(三亚湾、亚龙湾附近海域旅游客运,潜水器材、体育器材、体育服装、旅游纪念品、食品、百货销售,餐饮业(小吃)。
|
7 | 2016-06-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
韩玉春
|
黄峰
|
8 | 2016-01-14 | 联络员备案变更 |
无
|
罗乐
|
9 | 2016-01-14 | 其他事项备案变更 |
郑桃源
|
韩玉春
|