序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许文麟 | 95% | 95.0万人民币 |
2 | 许艳梅 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许艳梅
|
|
2 |
许文麟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-30 | 法定代表人变更 |
许艳梅
|
许文麟
|
2 | 2022-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许文麟 [退出]
|
许艳梅 [新增]
|
3 | 2022-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许艳梅 [退出]
|
许文麟 [新增]
|
4 | 2017-06-18 | 其他事项备案 |
|
张海涛,***
|
5 | 2017-06-18 | 联络员备案 |
|
张海涛,181****5570
|
6 | 2015-10-26 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2015-10-26 | 换****证照 |
/
|
/
|
8 | 2015-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
许文麟,监事
|
9 | 2015-07-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
毛晓亮; [退出]张海涛; [退出]
|
许文麟; [新增]许艳梅; [新增]
|
10 | 2015-07-17 | 法定代表人变更 |
张海涛
|
许艳梅
|