序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊述垠 | 99% | 396.0万人民币 |
2 | 贾立勇 | 1% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊述垠
|
|
2 |
胡隆顺
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
成都众怡实业有限公司第一分公司
|
贾立勇 | 2008-10-27 |
2 |
成都众怡实业有限公司龙泉分公司
|
马兰 | 2006-09-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-25 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2018-09-25 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2018-09-25 | 投资人(股权)变更 |
|
|
4 | 2018-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2015-12-02 | 换****证照 |
|
|
6 | 2014-07-08 | 换****证照 |
|
|
7 | 2011-05-23 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2011-05-23 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2010-11-25 | 补****证照 |
|
|
10 | 2010-07-19 | 出资额变更 |
|
|