序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李俊英 | 70% | 70万人民币 |
2 | 康晓钢 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李俊英
|
|
2 |
袁培兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李俊英,执行董事兼总经理
|
2 | 2018-10-09 | 法定代表人变更 |
|
李俊英
|
3 | 2017-05-05 | 其他事项备案 |
|
/
|
4 | 2017-05-05 | 换****证照 |
|
|
5 | 2014-08-27 | 换****证照 |
|
/
|
6 | 2013-06-17 | 章程修正案备案 |
|
/
|
7 | 2013-06-17 | 经营范围变更 |
|
计算机软硬件的研****、销售及技术服务、咨询;网络综合布线;计算机系统集成;销售通讯设备(不含无线电****射设备及卫星电视广播地面接收设备)、电器产品、仪器仪表、工业自动化控制设备、机械设备、建材及化工产品(不含危险化学品)、清洁剂、密封剂及润滑剂(不含危险化学品)、电梯并提供技术咨询。(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目)。
|
8 | 2012-03-22 | 清算组备案 |
|
/
|
9 | 2012-03-22 | 投资人(股权)变更 |
|
康晓钢;李俊英; [新增]
|
10 | 2011-02-23 | 出资额变更 |
|
100
|