序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 封晓成 | 51% | 561万人民币 |
2 | 李娜 | 8.9% | 97.9万人民币 |
3 | 黄春林 | 8.9% | 97.9万人民币 |
4 | 晏冉 | 8.9% | 97.9万人民币 |
5 | 冉茂剑 | 8.8% | 96.8万人民币 |
6 | 朱正钧 | 7.9% | 86.9万人民币 |
7 | 郭勇 | 2.4% | 26.4万人民币 |
8 | 朱磊 | 1% | 11万人民币 |
9 | 郭捷 | 1% | 11万人民币 |
10 | 金熹 | 1% | 11万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
甘华源
|
|
2 |
封晓成
|
|
3 |
朱正钧
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川省商业建筑设计院有限公司陇南分公司
|
郭裕民 | 2022-04-20 |
2 |
四川省商业建筑设计院有限公司贵州分公司
|
李忠韦 | 2017-10-30 |
3 |
四川省商业建筑设计院有限公司阿里分公司
|
明安坤 | 2017-10-23 |
4 |
四川省商业建筑设计院有限公司凉山分公司
|
张群 | 2016-02-18 |
5 |
四川省商业建筑设计院有限公司吐鲁番市分公司
|
宁凡 | 2016-02-02 |
6 |
四川省商业建筑设计院有限公司山南分公司
|
游军 | 2014-09-18 |
7 |
四川省商业建筑设计院有限公司海南分公司
|
王伟 | 2014-08-28 |
8 |
四川省商业建筑设计院有限公司眉山分公司
|
李智 | 2014-05-20 |
9 |
四川省商业建筑设计院有限公司甘孜州分公司
|
宁培坚 | 2012-07-12 |
10 |
四川省商业建筑设计院有限公司攀枝花分公司
|
张成章 | 2012-05-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-20 | 工商登记联络员 |
钟玉琴 *** 备案手机:***
|
钟玉琴 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-05-17 | 工商登记联络员 |
王莉 *** 备案手机:***
|
钟玉琴 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-08 | 投资人(股权)变更 |
郭勇;朱正钧;封晓成;冉茂剑;
|
封晓成;甘华源; [新增]郭捷; [新增]郭勇;黄春林; [新增]金熹; [新增]李娜; [新增]冉茂剑;朱磊; [新增]朱正钧;晏冉; [新增]
|
4 | 2018-05-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
郭勇;朱正钧;封晓成;冉茂剑;
|
封晓成;甘华源; [新增]郭捷; [新增]郭勇;黄春林; [新增]金熹; [新增]李娜; [新增]冉茂剑;朱磊; [新增]朱正钧;晏冉; [新增]
|
5 | 2017-12-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
朱正钧 出资 202.4万人民币;黄春林 出资 774.4万人民币; [退出]冉茂剑 出资 96.8万人民币;郭勇 出资 26.4万人民币;
|
朱正钧 出资 202.4万人民币;封晓成 出资 774.4万人民币; [新增]冉茂剑 出资 96.8万人民币;郭勇 出资 26.4万人民币;
|
6 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
|
7 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱正钧 [退出]
|
甘华源 [新增]
|
8 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄春林 [退出]
|
朱正钧 [新增]
|
9 | 2017-12-14 | 经理备案 |
朱正钧 [退出]
|
甘华源 [新增]
|
10 | 2017-12-14 | 监事备案 |
黄春林 [退出]
|
朱正钧 [新增]
|