序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姬永军 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
渭志宏
|
|
2 |
姬永军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 投资人(股权)变更 |
周永清 出资 1000万人民币; [退出]
|
姬永军 出资 1000万人民币; [新增]
|
2 | 2020-03-26 | 章程备案 |
无
|
; 2020-03-26修改公司章程第二章第八条,提供章程修正案
|
3 | 2020-03-26 | 主要成员 |
李若 [退出]
|
姬永军 [新增]
|
4 | 2020-03-26 | 出资情况 |
周永清 出资 1000万人民币;
|
姬永军 出资 1000万人民币;
|
5 | 2018-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2018-07-09 | 法定代表人变更 |
周永春
|
渭志宏
|
7 | 2018-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
渭志宏,执行董事兼总经理
|
8 | 2017-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
周永春,执行董事兼总经理
|
9 | 2017-12-20 | 法定代表人变更 |
周永清
|
周永春
|
10 | 2016-05-09 | 联络员备案 |
|
陈洪,***
|