序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭国辉 | 175.61万人民币 | |
2 | 刘霞 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭国辉
|
|
2 |
刘霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张剑萍 [退出]
|
刘霞 [新增]
|
2 | 2021-06-30 | 投资人(股权)变更 |
张剑萍 出资 80万人民币; [退出]谭国辉 出资 120万人民币;
|
刘霞 出资 10万人民币; [新增]谭国辉 出资 190( + 58.33333% )万人民币;
|
3 | 2021-06-30 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2016-06-13 | 注册资本变更 |
2024-06-28
|
3999-01-01
|
5 | 2016-06-13 | 注册资本(金)变更 |
130
|
200( + 53.84615% )
|
6 | 2016-06-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2024-06-28
|
3999-01-01
|
7 | 2014-08-05 | 住所变更 |
成都市新都区新都镇五龙路431-435号原野庄园B区1号
|
成都市新都区新都镇学院路西段431-435号
|
8 | 2012-02-14 | 章程备案 |
/
|
张剑萍,监事
|
9 | 2012-02-14 | 投资人(股权)变更 |
陈侬; [退出]谭国辉;
|
谭国辉;张剑萍; [新增]
|
10 | 2012-02-14 | 出资比例变更 |
谭国辉,50.0%;
|
谭国辉,60.0%;
|