序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈孝芳 | 63% | 3.78万人民币 |
2 | 郑天科 | 37% | 2.22万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-24 | 分公司/分支机构备案 |
/
|
/
|
2 | 2016-11-24 | 联络员备案 |
/
|
罗平,*****
|
3 | 2016-11-24 | 财务负责人 |
/
|
/
|
4 | 2016-11-24 | 换****证照 |
/
|
/
|
5 | 2014-11-27 | 换****证照 |
/
|
/
|
6 | 2012-05-11 | 注册资本变更 |
2012-08-08
|
3999-01-01
|
7 | 2012-05-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-08-08
|
3999-01-01
|