序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川齐业网集团有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晨宇晗
|
|
2 |
张丽莉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川一嘉一财税咨询服务有限公司青羊分公司
|
陈春林 | 2018-08-29 |
2 |
四川一嘉一财税咨询服务有限公司金牛分公司
|
饶惠 | 2018-02-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晨宇晗
|
李晨宇晗
|
2 | 2021-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵丽莎 [退出]
|
张丽莉 [新增]
|
3 | 2021-07-19 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2021-07-19 | 投资人(股权)变更 |
李晨宇晗 出资 110万人民币; [退出]陈明 出资 90万人民币; [退出]
|
四川齐业网集团有限公司 出资 200万人民币; [新增]
|
5 | 2021-07-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2021-03-08 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2021-03-08 | 地址变更 |
成都市青羊区敬业路108号1栋5层
|
成都市青羊区日月大道一段1501号1栋16层1607号
|
8 | 2019-08-23 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2019-08-23 | 补****证照 |
|
|
10 | 2017-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|