序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐学贵 | 34% | 51.0万人民币 |
2 | 庞有红 | 18% | 27.0万人民币 |
3 | 江国华 | 16% | 24.0万人民币 |
4 | 吴志刚 | 16% | 24.0万人民币 |
5 | 杜琦玥 | 16% | 24.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐学贵
|
|
2 |
郑述辉
|
|
3 |
庞有红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-28 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2018-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2018-08-27 | 投资人(股权)变更 |
|
|
4 | 2018-08-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
|
|
5 | 2017-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2017-08-11 | 章程备案 |
|
|
7 | 2017-08-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
|
|
8 | 2017-08-08 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2017-08-08 | 法定代表人变更 |
|
|
10 | 2015-02-02 | 换****证照 |
|
|