序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-02 | 负责人 |
徐国君
|
苏敏
|
2 | 2019-07-22 | 负责人变更 |
张奎 [退出]
|
徐国君 [新增]
|
3 | 2018-06-11 | 负责人变更 |
袁友华 [退出]
|
张奎 [新增]
|
4 | 2018-06-11 | 其他事项备案 |
袁友华
|
张奎
|
5 | 2016-04-26 | 联络员备案 |
|
何思彬,***
|
6 | 2016-04-26 | 联络员备案 |
/
|
何思彬,*****
|
7 | 2016-04-26 | 换****证照 |
/
|
/
|
8 | 2015-07-29 | 经营范围变更 |
对营销员开展培训及日常管理;收取营销员代收的保险费、投保单等单证;分****保险公司签****的保险单、保险收据等相关单证;接受客户的咨询和投诉。
|
对营销员开展培训及日常管理;收取营销员代收的保险费、投保单等单证;分****保险公司签****的保险单、保险收据等相关单证;接受客户的咨询和投诉;经保险公司核保,可打印保单;经保险公司授权,可从事部份险种的查勘理赔。
|
9 | 2014-07-01 | 换****证照 |
/
|
/
|
10 | 2013-10-09 | 负责人变更 |
袁友华,中华人民共和国居民身份证,***** [退出]
|
唐媛媛,中华人民共和国居民身份证,***** [新增]
|